姚林,男,1965年生,中共党员,北京科技大学机械电子工程专业,博士研究生,教授级高级工程师。
1988年,进入鞍钢集团公司;
2013年01月—2015年03月,鞍钢集团公司党委常委、副总经理,兼任攀钢董事长、党委书记;
2015年03月—2015年05月,鞍山钢铁集团公司董事长;
2015年05月—2018年08月,鞍山钢铁集团公司董事长,兼任鞍山钢铁集团党委书记、总经理,鞍钢股份有限公司党委书记;
2018年08月—2019年10月,鞍钢集团有限公司党委书记、董事长,鞍山钢铁集团公司董事长;
2019年10月—,中国铝业集团有限公司董事长、党组书记。
姚林相关